11月保险高管:7名董事长4名总经理获批,国寿平安人保太保等高管变动的相关信息
今天讲解#11月保险高管:7名董事长4名总经理获批,国寿平安人保太保等高管变动相关知识,具体内容如下:
2023年11月
监管公布了
113名保险高管任职资格
57名总部高管
56名省分公司高管
其 *** 有
7名董事长
4名总经理
(统计口径为官网发布日期)
董事长
平安财险 龙泉
人保寿险 赵鹏
国寿养老 王军辉
财信吉祥 杨光
华贵人寿 刘刚
太平科技 陈瑜
百年人寿 王新浩
总经理
人保集团 赵鹏
国寿股份 利明光
中银保险 崔大杰
久隆财险 李鸿儒
— 01 —
十一月还有这些核心高管变动
①
太保集团
11月24日
上海发布官微发布的
《市管干部任职前公示》显示
太保集团现任总裁傅帆职位将有变动
将出任市管企业正职
据媒体报道
中国太保集团现任董事长孔庆伟
即将到龄退休
现任太保集团总经理傅帆
有望接替太保集团董事长一职
现任海通证券党委副书记赵永刚
则可能回归太保集团接替傅帆
担任太保集团总经理
②
横琴人寿
11月16日,据媒体报道
恒安标准人寿前副总凌立波
拟任横琴人寿总裁
任职资格待获批
③
农银人寿
近日,农银人寿董事长肖彬
内部调任
新任董事长人选为
农行信用卡中心总裁薛亚芹
— 02—
新任董事长&总经理简介
①
董事长
平安财险 龙泉
龙泉,1970年生,毕业于武汉理工大学,获得工学硕士学位。
龙泉先生于1998年加入平安产险,先后历任平安产险湖北分公司业务员、中支公司经理助理、分公司部门经理等多个岗位,2003年起历任平安产险厦门分公司总经理助理、平安产险湖北分公司副总经理、平安产险甘肃分公司总经理、平安产险总部人力资源部总经理、平安产险云南分公司总经理、平安产险湖北分公司总经理、平安产险北京分公司总经理等职务;2015年至2018年,曾任陆金所总经理助理、蚂蚁金服资深总监、国泰产险总经理兼首席执行官等职务;2018年至2021年,曾任平安产险副总经理;2021年1月至今,任汽车之家董事长。
人保寿险 赵鹏
赵鹏,1972年生,先后毕业于湖南财经学院、中央财经大学、清华大学,获经济学、工商管理硕士学位。
赵先生于1995年8月至1996年1月任职于中国人民保险公司。1996年1月至2020年3月任职于中国人寿保险公司(中国人寿保险〈集团〉公司)、中国人寿保险股份有限公司,2017年5月任中国人寿保险股份有限公司总裁助理兼浙江省分公2司总经理,2017年11月至2020年3月任副总裁,并于2019年8月任中国人寿保险(集团)公司首席财务官。2020年3月至2022年7月任中国农业发展银行副行长。2022年7月至2023年7月任中国人寿保险(集团)公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司总裁。
现任中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事,中国人民人寿保险股份有限公司董事、董事长。
国寿养老 王军辉
王军辉,1971年生,1995年毕业于北京工业大学计算机学院软件专业,获得学士学位,2008年毕业于财政部财政科学研究所财政学专业,获博士学位,系高级经济师。
王军辉先生自2016年8月起担任中国人寿保险(集团)公司首席投资官、中国人寿资产管理有限公司总裁。自2016年12月起担任国寿安保基金管理有限公司董事长,自2021年3月起担任中国联合网络通信股份有限公司董事。
财信吉祥 杨光
杨光,1978年生, *** 党员,毕业于湖南大学,法学专业,本科学历。
杨光先生2003年7月参加工作,曾任湖南省信托投资有限责任公司办公室秘书、湖南财信投资控股有限责任公司办公室主任、湖南省联合产权交易所有限公司总经理、湖南财信金融控股集团有限公司党委办主任等职。2019年3月起任职于财信证券有限责任公司,担任党委副书记、董事、董事会秘书、财务总监。2023年6月至今担任财信吉祥人寿保险股份有限公司党委书记。
华贵人寿 刘刚
刘刚,1970年生,毕业于贵州财经学院,大学本科学历,高级经济师。
1992年,入职中国建设银行贵州省分行, 2013年3月,刘刚入职贵州银行,先后在人力资源部、计划财务部、财务管理部、资金计划部任职,后担任行长助理。2019年7月,刘刚出任贵州茅台酒股份有限公司副总经理、财务总监,后又兼任董事会秘书。2021年8月,刘刚进入茅台集团,任党委委员、总会计师,后任党委委员、总会计师、董事会秘书。
太平科技 陈瑜
陈瑜,1973年生,本科学历。
陈瑜女士曾任宁波银行杭州分行副行长,杭银理财有限责任公司副总经理,河北银行青岛分行行长。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部总经理。陈瑜女士自2023年9月起担任本公司非执行董事,自2023年11月起担任太平科技董事长。
百年人寿 王新浩
王新浩,博士研究生学历。现任百年人寿保险股份有限公司党委书记、执行董事、董事长。
历任光大银行大连分行资产管理部总经理、客户经理部总经理、公司银行部总经理;上海浦东发展银行大连分行、上海分行兼上海自贸区分行党委书记、行长;上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,兼任浦银金融租赁股份有限公司党委书记、董事长,浦银国际控股有限公司董事长,浦发硅谷银行副董事长。
②
总经理
国寿股份 利明光
利明光,1969年生,上海交通大学学士学位,中央财经大学硕士学位,清华大学EMBA,拥有中国精算师(FCAA)和英国精算师(FIA)资格 。
曾任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁兼总精算师、董事会秘书。现任中国人寿集团党委委员、中国人寿寿险党委书记、总经理。
人保集团 赵鹏
赵鹏,1972年生,先后毕业于湖南财经学院、中央财经大学、清华大学,获经济学、工商管理硕士学位。
赵先生于1995年8月至1996年1月任职于中国人民保险公司。1996年1月至2020年3月任职于中国人寿保险公司(中国人寿保险〈集团〉公司)、中国人寿保险股份有限公司,2017年5月任中国人寿保险股份有限公司总裁助理兼浙江省分公2司总经理,2017年11月至2020年3月任副总裁,并于2019年8月任中国人寿保险(集团)公司首席财务官。2020年3月至2022年7月任中国农业发展银行副行长。2022年7月至2023年7月任中国人寿保险(集团)公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司总裁。
现任中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事,中国人民人寿保险股份有限公司董事、董事长。
中银保险 崔大杰
崔大杰,1975年生,毕业于中央财经大学国民经济学专业,获经济学硕士学位。
1999年任中国银行金融机构部规划管理处副处长,金融机构部高级客户经理(保险)、主管,中银三星人寿保险有限公司副总经理、总经理、执行董事、党委副书记。2023年8月加入中银保险任公司党委副书记。自2023年11月起任中银保险执行董事。
久隆财险 李鸿儒
李鸿儒,1981年生,硕士研究生。
此前曾就职于海尔集团、万达集团、三一集团等企业。