月保险高管:平安高层大调整,海港人寿领导班子亮相,阳光中华紫金高管变动相关内容_保险
#月稳妥高管:安全高层大调整,海港人寿领导班子露脸,阳光中华紫金高管变化相关介绍如下:
2023年9月
监管发布了
135名稳妥高管任职资历
67名总部高管
68名省分公司高管
其间共有
2名董事长
1名总经理
3名总精算师
(计算口径为官网发布日期)
董事长
复星联合 曾明光
建信人寿 林顺辉
总经理
海港人寿 乔宁
总精算师
中邮人寿 焦峰
我们养老 康小平
中宏人寿 王子睿
— 01 —
九月还有这些核心高管变化
①
安全集团
近来,安全集团公告称
聘任郭晓涛出任
我国安全联席首席履行官
一起,陈心颖
因个人及家庭原因
辞任联席首席履行官
兼常务副总经理
别的,安全产险董事长孙建平
调任集团首席人力资源履行官
轿车之家董事长龙泉
任安全产险党委委员、书记
或将顶替孙建平
成为安全产险新任董事长
②
阳光人寿
9月5日,阳光人寿公告称
公司董事会赞同
聘任李所义为公司总经理(总裁)
在任职资历核准前
担任公司暂时负责人
王润东因个人原因
拟辞任总经理(总裁)
③
海港人寿
9月19日,海港人寿官微音讯
领导班子团体露脸
董事长朱迎
总经理乔宁
党委副书记李静
纪委书记/监事会主席王新利
财政负责人/拟任总精算师任靖
拟任副总经理张崭
④
中华集团
9月18日
中华稳妥集团发布公告称
高兴华获批担任董事长
⑤
紫金财险
9月11日
紫金财险召开了干部会议
宣告党委副书记、总裁陈加明
任党委书记
江苏省常州市人民 *** 副市长
党组成员桓恒任党委副书记
依照常规,待实行完相关程序后
陈加明将任紫金稳妥董事长
桓恒将任总裁
⑥
恒安规范人寿
9月26日,恒安规范人寿公告称
公司董事会录用吴爱军
为公司总经理(履行董事)
在获得任职资历前
担任公司暂时负责人
刘振宇不再担任
公司总经理(履行董事)
持续担任公司董事
⑦
君康人寿
近来,君康人寿公告称
公司董事会指定 ***
为公司暂时负责人
王洪斌不再担任公司暂时负责人
据官网履职状况显现
*** 为公司暂时负责人
副总经理、总精算师
王洪斌为总经理助理
王洪斌曾任暂时负责人2年多
本年1月,在董事长职位
空缺两年多后
新华稳妥原副总裁黎宗剑
出任君康人寿董事长
⑧
稳妥资管
杨峻任百年稳妥资管董事长
孟森任百年稳妥资管总经理
杨雪梅任建信稳妥资管总经理
— 02—
新任董事长&总经理&总精简介
①
董事长
复星联合 曾明光
曾明光,1966年生,结业于第三军医大学,获学士学位,并获上海财经大学高档办理人员工商办理硕士学位。
曾任复星联合健康总裁、复星集团健康控股健康险筹备组副组长、复星集团健康控股副总裁、我国大地财产稳妥股份有限公司监事、人身险部总经理、浙江分公司副总经理等职。
建信人寿 林顺辉
林顺辉,1967年生,结业于厦门大学世界金融学专业,获博士研究生学历、经济学博士学位,具有高档经济师职称。
自2023年9月起,林顺辉先生担任建信人寿董事长、履行董事。2023年2月起,担任建信人寿党委书记。林顺辉先生具有30余年金融职业作业经验,自1989年进入我国建设银行作业以来,曾担任厦门市分行党委委员、副行长,上海市分行党委委员、副行长,浙江省分行党委副书记、副行长,湖北省分行党委书记、行长,上海市分行党委书记、行长。
②
总经理
海港人寿 乔宁
揭露信息显现,乔宁曾在和平人寿及相关公司任职多年。曾于2016年10月出任和平人寿商场总监;2019年12月出任和平人寿新闻发言人;曾兼任和平金融科技服务(上海)助理总经理;曾任和平人寿银行稳妥部总经理、监事;和平人寿江苏分公司总经理;和平人寿河北分公司总经理;和平人寿河北分公司邯郸中心支公司总经理。此外,乔宁还曾担任过我国农业银行邯郸丛台支行行长等职务。
③
总精算师
中邮人寿 焦峰
焦峰,1982年生,结业于南开大学稳妥学专业,获得经济学硕士学位。
2014年12月起先下一任长城人寿稳妥股份有限公司精算部副总经理、总经理;2021年8月任中英人寿稳妥有限公司商场产品本部总经理;2022 年6月任中邮人寿精算部总经理;2023 年3月至2023年9月任中邮人寿精算暂时负责人、精算部总经理。
我们养老 康小平
康小平,具有北美精算师(FSA)、我国精算师(正会员)资历。
自2022年8月参加我们养老,现任总精算师,分担产品精算、多元行销和金交融。在参加我们养老前,在中意人寿稳妥有限公司、横琴人寿稳妥有限公司、光大永明人寿稳妥有限公司任职。
中宏人寿 王子睿
王子睿,1984年生,结业于加拿大滑铁卢大学,获荣誉数学学士学位,并具有北美精算师资历和加拿大精算师资历。
王子睿先生于2016年从加拿大宏利金融集团调任参加中宏稳妥,先下一任精算部总监、高档总监、精算评价部负责人等办理职务。在调任中宏稳妥前,王子睿先生在加拿大宏利金融集团多个部分任职,在此之前还曾上任于加拿大永明金融集团。
- 上一篇:太平洋保险鸿发年年保单解读具体怎么回事?
- 下一篇:中路财险合计被罚212万详细情况